Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2003-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SSH ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2008-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MINIJET INTL. 2008 ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2017-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Dajex Cooling Transport ApS. (offentliggjort 2020-06-24)
Den 2018-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJ Boligudlejning ApS. (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2021-03-31 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2021-03-31 fjernes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2020-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bladknæk 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bladknæk 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ic@revisor.dk (offentliggjort 2013-06-14)
Den 2010-08-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-05-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bladknæk 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bladknæk 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for nuværende og eventuelt andre fremtidige datterselskaber samt at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Revisor: RC PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-26 fjernes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bladknæk 15, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-27 tilføjes Direktion: Flemming Johannsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 tilføjes Navne: FJ HANDELSFIRMA ApS (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-11-26 fjernes Navne: VICH 6847 ApS (offentliggjort 2002-11-18)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: VICH 6847 ApS (offentliggjort 2002-11-18)
Den 2002-11-27 tilføjes Revisor: TIMEVISION PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-27 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Johannsen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Johannsen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-18)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)