Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Revisor | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2013-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KK EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2020-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 8. 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøybergsvej 68, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: karstenkold@icloud.com (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-06-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøybergsvej 68, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Karsten Benedikt Kold (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i KK Byg ApS, KK 2000 ApS og KK Ejendomme ApS samt anden form for investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Jette Skaaning Kold (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: J&K HOLDING ApS (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Skaaning Kold (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: Karsten Benedikt Kold, Jette Skaaning Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Vedtægter: 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)