Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Ravn | 29.11.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Ravn | 01.06.2016 | 01.01.2022 | direktør |
Bjarne Ravn | 14.02.2011 | 29.11.2011 | adm. dir |
Dennis Ravn | 16.12.2002 | 14.02.2011 | direktør |
Aage Madsen | 16.10.2002 | 16.12.2002 | direktør |