Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Andon Nedelkovski(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Simon Edvardsen(virk.: 5) Stiftere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 13,89 % | 13,89 % | 13,89 % | 13,89 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andon Nedelkovski | 01.01.2007 | Dannebrogsgade 3, 1660 København V |
Simon Edvardsen | 01.01.2007 | Dannebrogsgade 3, 1660 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Zoran Velkoski | 17.01.2011 | Skovbrynet 26, 2800 Kongens Lyngby |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BEAT BUTIK | 27013260 | Aktiv | Detailhandel med musik- og videooptagelser (476300) |
Beastie | 42091030 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Beat Cafe ApS | 38538381 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Eva Tind | 27776825 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
M-BAR ApS | 26863945 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Nedelkovski Holding ApS | 38538349 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
THESEUS HOLDING ApS | 34057176 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.09.2010 | 1,12 (km) | Rosenørns Alle 32, 1970 Frederiksberg C | Dannebrogsgade 3, 1660 København V |
05.07.2013 | 0,90 (km) | Dannebrogsgade 3, 1660 København V | Onkel Dannys Plads 9, 1711 København V |
15.05.2019 | 1,67 (km) | Onkel Dannys Plads 9, 1711 København V | Enghave Plads 13, 1670 København V |
M-BAR ApS. |
Sidst opdateret den 15.03.2007 og angivet som gældende fra 09.02.2007 (6430 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M-ART-IN V/MARTIN SKAFTE-HOLM | 19960145 |
M-Astrups Udlejning | 34919917 |
M-AUTO A/S | 34585601 |
M-BACH Holding ApS | 42362808 |
M-BAR ApS | 26863945 |
M-BAY Consulting | 35565566 |
M-Beauty ApS | 34800022 |
M-B Ejendomme ApS | 44284707 |
M-Berggrein HOLDING ApS | 42771058 |
M-Berg Køkken & Bad ApS | 43334077 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Andon Nedelkovski(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Edvardsen(virk.: 5) Stiftere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Velkoski(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Andon Nedelkovski(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 3 | 0 | 5 |
Simon Edvardsen(virk.: 5) Stiftere | 0 | 2 | 2 | 6 |
Sum | 1 | 5 | 2 | 11 |
Pct. | 5 % | 26 % | 11 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Zoran Velkoski(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 5 |
Pct. | 22 % | 11 % | 11 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |