Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Egernvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Direktion: Mikael Kopp Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Navne: MIKAEL CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Stiftere: Mikael Kopp Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egernvej 5, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hassel Alle 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hassel Alle 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 tilføjes Direktion: Mikael Kopp Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Navne: MIKAEL CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Stiftere: Mikael Kopp Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Vedtægter: 2002-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)