Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere |
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystparken 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Interessenter: NRGi Wind I A/S, Lise Nørgaard, Hans Agergaard Thing, Erik Krogsgaard Nielsen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Navne: Tagmark Møllelaug 7 I/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-05 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-01 tilføjes Interessenter: NRGi Wind I A/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2018-09-01 fjernes Reelle ejere: Peder Pedersen Kappelgaard (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-08-31 fjernes Interessenter: Peder Pedersen Kappelgaard (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peder Pedersen Kappelgaard (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-30 fjernes Interessenter: Knud Overgaard Eriksen (offentliggjort 2002-11-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystparken 11, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2006-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 2. th., 7700 Thisted (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 2. th., 7700 Thisted (offentliggjort 2006-04-06)
Den 2006-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Grandalsvej 36, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grandalsvej 36, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Interessenter: Peder Pedersen Kappelgaard, Lise Nørgaard, Knud Overgaard Eriksen, Hans Agergaard Thing, Erik Krogsgaard Nielsen (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: Tagmark Møllelaug 7 I/S (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-05-05)