Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borsholmvænget 5, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnakhusvej 5, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-06-19 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnakhusvej 5, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2014-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Uranusvej 14, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2014-01-12)
Den 2013-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uranusvej 14, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2014-01-12)
Den 2013-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Roret 85, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2012-11-23)
Den 2012-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lp@bnp.dk (offentliggjort 2012-11-23)
Den 2012-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roret 85, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2012-11-23)
Den 2012-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 3. tv., 1260 København K (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2011-05-30 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: Keld Frank Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 3. tv., 1260 København K (offentliggjort 2010-11-12)
Den 2010-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 13, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 13, kl., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Lars Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med IT-rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Lars Pedersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: OPEN NET TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2002-11-20)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Pedersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Keld Frank Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: Lars Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Vedtægter: 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-20)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)