Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2002-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: MALERMESTER PER HOUGAARD A/S. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 19, 9640 Farsø (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gaias Alle 4, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gaias Alle 4, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-11-12)
Den 2020-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: J. Skjoldborgs Vej 13, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: J. Skjoldborgs Vej 13, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 18, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Legale ejere: Per Hougaard, Mette Hougaard, Kasper Hougaard (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-27 fjernes Legale ejere: Per Hougaard (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Vedtægter: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 18, 9640 Farsø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 18, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 18, 9640 Farsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Per Hougaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Per Hougaard (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: PER HOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2002-11-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Per Hougaard (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: Per Hougaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)