Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Juhl Jørgensen | 05.05.2017 | 05.07.2017 | direktør |
Leif Juhl Jørgensen | 09.10.2002 | 05.05.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Juhl Jørgensen | 05.05.2017 | 05.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Jørgensen | 05.05.2017 | 29.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Juhl Brogaard | 05.05.2017 | 29.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Juhl Brogaard | 07.06.2016 | 05.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henning Benny Dupont | 20.01.2004 | 13.02.2015 | bestyrelse |
Leif Juhl Jørgensen | 09.10.2002 | 05.05.2017 | bestyrelse |
Grethe Jørgensen | 09.10.2002 | 05.05.2017 | bestyrelse |
Gert Juhl Jørgensen | 09.10.2002 | 07.06.2016 | bestyrelse |