Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: PORCUS ApS. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2016-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PORCUS ApS. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2019-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GP Boars ApS. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 13, 5230 Odense M (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2011-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-10-19 tilføjes Revisor: SØBY REVISORER A/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 6, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-03-01)
Den 2006-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Direktion: Hans Aage Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 tilføjes Legale ejere: Hans Aage Bundgaard (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2002-12-18 tilføjes Navne: HANS BUNDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-17 fjernes Navne: PBH 28.203 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Reelle ejere: Hans Aage Bundgaard (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2002-12-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-18 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: PBH 28.203 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)