Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 8-10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Binavne: CAF HOLDING INVESTMENT & FINANCE ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Direktion: Birger Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: Kuntkes Group ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: CAF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Annette Kuntkes, Birger Kuntkes (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Stiftere: FH HELLERUP ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2006-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TYSKE BOLIGER 2 ApS. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2006-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CAF ADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2015-06-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TYSKE BOLIGER I ApS. (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: TYSKE BOLIGER I ApS. (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TYSKE BOLIGER I ApS. (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Reelle ejere: Annette Kuntkes, Birger Kuntkes (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-12-28 fjernes Reelle ejere: Birger Kuntkes (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Legale ejere: Kuntkes Group ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2018-01-15 fjernes Legale ejere: Service Danmark ApS, KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-14 fjernes Legale ejere: Kuntkes Group ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-15 tilføjes Reelle ejere: Birger Kuntkes (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2018-01-15 fjernes Reelle ejere: Mariann Berendt Aagaard (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-14 fjernes Reelle ejere: Birger Kuntkes (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-07-19 tilføjes Legale ejere: KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-07-19 fjernes Legale ejere: FH HELLERUP ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-18 fjernes Legale ejere: KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-19 tilføjes Reelle ejere: Birger Kuntkes, Mariann Berendt Aagaard (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2016-07-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 8-10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2016-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2014-12-23 fjernes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2013-02-11 tilføjes Binavne: CAF HOLDING INVESTMENT & FINANCE ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-02-01 tilføjes Legale ejere: Service Danmark ApS (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2013-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i datterselskaber, der driver ejendomsvirksomhed i Danmark og udlandet. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-01-30 tilføjes Navne: CAF HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-01-29 fjernes Navne: CAF HOLDING A/S (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2013-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-01-30 tilføjes Vedtægter: 2013-01-30 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2013-01-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2013-01-30 fjernes Binavne: CAF HOLDING INVESTMENT & FINANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Bestyrelse: Birger Kuntkes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 29, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2012-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-15 tilføjes Direktion: Birger Kuntkes (direktør) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2012-11-15 fjernes Direktion: Erik Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-30 tilføjes Legale ejere: KONSULENT- OG SERVICEFIRMAET VBV ApS, FH HELLERUP ApS, Kuntkes Group ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jahn Thorup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-30 fjernes Bestyrelse: Bjørn Michael Bengtsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2008-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2008-05-10 tilføjes Revisor: RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-10 fjernes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-16 tilføjes Binavne: CAF HOLDING INVESTMENT & FINANCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Michael Bengtsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 tilføjes Navne: CAF HOLDING A/S (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-07-13 fjernes Navne: CAF HOLDING ApS (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2006-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-08-16)
Den 2006-07-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2006-07-14 fjernes Direktion: Erik Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-07-14 fjernes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-14 fjernes Stiftere: FH HELLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bekkasinvej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Erik Friedlænder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: CAF HOLDING ApS (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: KONSULENT ERIK PEDERSEN, KONSULENT ERIK PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: FH HELLERUP ApS, FH HELLERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-04)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-29)