Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-29 fjernes Binavne: H.G. MASKINER & LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 32, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Direktion: Morten Siewartz Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Navne: HÅNDVÆRKERGRUPPEN NORDSJÆLLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2007-07-05 fjernes Revisor: Hole Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 32, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 32, 3200 Helsinge (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tågerupvej 32, 3200 Helsinge (offentliggjort 2005-06-10)
Den 2005-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 101, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2005-05-24 tilføjes Direktion: Morten Siewartz Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Lars Siewartz Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er med håndværksmæssig ydelser, maskinudlejning samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Navne: HÅNDVÆRKERGRUPPEN NORDSJÆLLAND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 fjernes Navne: H.G. MASKINER & LANDBRUG ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2005-05-24 tilføjes Revisor: Hole Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 fjernes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Vedtægter: 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-03 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-05-02 fjernes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2004-05-31 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-31 fjernes Revisor: Ditte Kirknel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af entreprenørmateriel (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanehovedvej 101, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 tilføjes Direktion: Lars Siewartz Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Navne: H.G. MASKINER & LANDBRUG ApS (offentliggjort 2003-01-28)
Den 2002-12-12 fjernes Navne: PBH 28.208 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-13 tilføjes Revisor: Ditte Kirknel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Binavne: H.G. MASKINER & LANDBRUG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: PBH 28.208 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)