Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvangen 3, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Bestyrelse: Thomas Rimaas (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Direktion: Stig Øivind Rimaas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Navne: RIJO P/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: S-TEAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Stiftere: Thomas Rimaas, Stig Øivind Rimaas, Kim Bay Nielsen, Dorte Buch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretning med ejendomsformidling- og handel, samt de efter bestyrelsens skøn forbundne produkter og ydelser. Selskabet kan opfylde sit formål såvel direkte som gennem interesser i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Navne: RIJO P/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 fjernes Navne: ESTATE KØBENHAVN CITY P/S (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2009-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med komplementarselskabets administrerende direktør, eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Vedtægter: 2009-01-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 fjernes Binavne: ESTATE VESTERBRO P/S, ESTATE TÅRNBY P/S, ESTATE AMAGER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: S-TEAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 fjernes Revisor: ML Consulting v/Merete Skovgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Bestyrelse: Stig Øivind Rimaas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-28 tilføjes Revisor: ML Consulting v/Merete Skovgaard Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-07 tilføjes Bestyrelse: Lone Flohr Rimaas (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Direktion: Thomas Rimaas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-07 tilføjes Navne: ESTATE KØBENHAVN CITY P/S (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-07-06 fjernes Navne: RIJO P/S (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2006-07-07 fjernes Binavne: MEDICAL SOLUTIONS P/S, MEDI-SOL P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2006-07-26)
Den 2006-06-29 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-05-27 tilføjes Revisor: Leif Withøfft Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-27 fjernes Revisor: LANGELINIEREVISIONEN V/HENNING CHRISTIANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@medi-sol.dk (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@medi-sol.dk (offentliggjort 2004-07-05)
Den 2004-05-27 tilføjes Revisor: LANGELINIEREVISIONEN V/HENNING CHRISTIANSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvangen 3, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovgårdsparken 79, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-31 tilføjes Bestyrelse: Teit Charles Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Bestyrelse: Jan Jack Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Navne: RIJO P/S (offentliggjort 2004-07-02)
Den 2004-03-30 fjernes Navne: MEDICAL SOLUTIONS P/S (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-03-31 fjernes Binavne: NORDIC MEDICAL SOLUTIONS P/S, DANISH MEDICAL SOLUTIONS P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-18 fjernes Bestyrelse: Dorte Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovgårdsparken 79, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Bestyrelse: Dorte Buch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Binavne: NORDIC MEDICAL SOLUTIONS P/S, DANISH MEDICAL SOLUTIONS P/S, MEDICAL SOLUTIONS P/S, MEDI-SOL P/S, ESTATE VESTERBRO P/S, ESTATE TÅRNBY P/S, ESTATE AMAGER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Stig Øivind Rimaas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: MEDICAL SOLUTIONS P/S (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: Thomas Rimaas, Stig Øivind Rimaas, Kim Bay Nielsen, Dorte Buch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)