Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Koed-Madsen | 26.10.2002 | 07.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Galina Koed-Madsen | 23.04.2009 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Meyer | 23.04.2009 | 07.09.2022 | formand |
Galina Koed-Madsen | 23.04.2009 | 23.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Koed-Brink | 22.05.2007 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik de Fønss | 22.05.2007 | 23.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Koed-Madsen | 26.10.2002 | 07.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lennard Skjoldemose Hansen | 26.10.2002 | 31.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Galina Koed-Madsen | 26.10.2002 | 22.05.2007 | bestyrelsesmedlem |