Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-01-21 fjernes Interessenter: KINGDOM FOOD PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-21 fjernes Navne: MILK FOR FUTURE K/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-01-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-08-22 fjernes Direktion: Steen Futtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-15 tilføjes Interessenter: KINGDOM FOOD PRODUCTS ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-03-14 fjernes Interessenter: THISTED DAIRY FOODS ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2012-01-06 tilføjes Direktion: Steen Futtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-06 fjernes Direktion: Mogens Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderhøj 14, 8260 Viby J (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2010-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-22 tilføjes Direktion: Mogens Kaspersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-22 fjernes Direktion: Ib Kurt Arnbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrationsvirksomhed samt import- og eksportvirksomhed med fødevarer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-20 tilføjes Vedtægter: 2005-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-11 tilføjes Direktion: Ib Kurt Arnbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2002-12-16)
Den 2002-10-11 tilføjes Interessenter: THISTED DAIRY FOODS ApS (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2002-10-11 tilføjes Navne: MILK FOR FUTURE K/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2002-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2002-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)