Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BODY SELF DEVELOPMENT`S SYSTEM AKTIESELSKAB. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2015-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CENEX ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Treatment System ApS. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Treatment System ApS. (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egedal 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2013-12-23 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2014-01-03)
Den 2013-04-05 tilføjes Bestyrelse: Zarbina Lill Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-05 fjernes Bestyrelse: Ole Kåre Føli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Kåre Føli (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-02-01 fjernes Bestyrelse: Karsten Jæger Moos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-05-23 tilføjes Bestyrelse: Karsten Jæger Moos (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Ole Kåre Føli (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egedal 1, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2002-10-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Kåre Føli (formand) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Direktion: Bengt Valentino Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-20 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Legale ejere: Bengt Valentino Andersen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2002-10-20 tilføjes Navne: ZEN INVEST AKTIESELSKAB (offentliggjort 2002-11-01)
Den 2002-10-20 tilføjes Reelle ejere: Bengt Valentino Andersen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2002-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-20 tilføjes Revisor: Sven Westergaard Jensen, Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 fjernes Revisor: Sven Westergaard Jensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Stiftere: Bengt Valentino Andersen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Vedtægter: 2002-10-20 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2002-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-11-01)
Den 2002-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)