Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Interessenter | Navne | Virksomhedsform |
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Thisevej 36, 7870 Roslev (offentliggjort 2010-04-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Thisevej 36, 7870 Roslev (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Thisevej 36, 7870 Roslev (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2002-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 45, 1., 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 45, 1., 7900 Nykøbing M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Interessenter: Ole Møller Helbæk (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Navne: Ole Møller Nielsen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)