Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kasper Holm | 06.05.2021 | 28.05.2024 | direktør |
Jan Hinderfeldt Isager | 29.09.2002 | 06.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Brage Michelsen | 05.05.2022 | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Holm | 06.05.2021 | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Dunkelskov Thomsen | 19.12.2012 | 05.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Krause-Kjær | 01.06.2009 | 28.05.2024 | formand |
Hans Hartvig Klejsgaard Hansen | 31.03.2009 | 19.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Peder Damgaard | 19.01.2007 | 31.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jan Hinderfeldt Isager | 29.09.2002 | 06.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Holst-Pedersen | 29.09.2002 | 01.06.2009 | formand |
Per Viggo Hasling Frandsen | 29.09.2002 | 19.01.2007 | bestyrelsesmedlem |