Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Formål | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: VARDE SKILTE ApS. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VARDE SKILTE ApS. (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2014-06-26 tilføjes Vedtægter: 2014-06-26 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2014-06-26 fjernes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 tilføjes Bibranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-09-06 tilføjes Revisor: ND Revision Vojens ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 fjernes Revisor: CKF INVEST I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2009-09-09)
Den 2009-09-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 6800 Varde (offentliggjort 2006-09-28)
Den 2006-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 3, 6800 Varde (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reesens Vej 3, 6800 Varde (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 6800 Varde (offentliggjort 2002-11-12)
Den 2005-07-20 tilføjes Revisor: CKF INVEST I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Revisor: Mona Marie Hein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 tilføjes Revisor: Mona Marie Hein (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-13 fjernes Revisor: Axel Bødskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 6, 6800 Varde (offentliggjort 2002-11-12)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Ulrik Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: INOPLAN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-11-12)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: Axel Bødskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-31 fjernes Navne: VICH 6815 ApS (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-10-01 tilføjes Navne: VICH 6815 ApS (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2002-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Legale ejere: Ulrik Clausen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2002-10-01 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Clausen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-29)
Den 2002-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)