Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Johnny Romvig Micheletti Krogsgård | 11.08.2010 | 31.03.2022 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Hooman Tabrizi-Birkebæk | 07.10.2002 | 31.03.2022 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
AB GRUPPEN II ApS (CVR 25101790) | 07.10.2002 | 31.03.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ABG Ejendomsinvest ApS (CVR 26832535) | NORMAL | 15.03.2010 | 23.12.2019 | 100,00% | 100,00% |