Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Tegningsregel | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Koncenton Vejle III A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Koncenton Vejle III A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller samtlige direktører i forening (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 fjernes Revisor: RevisionsHuset-Viborg v/Mogens Bech (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-29 tilføjes Revisor: RevisionsHuset-Viborg v/Mogens Bech (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2015-10-29 fjernes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2012-12-17 tilføjes Direktion: Jytte Kjeldgaard Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-18 tilføjes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-11-04)
Den 2011-03-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-07-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-05 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghaverne 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Direktion: Michael Holst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Legale ejere: Michael Holst (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2002-10-02 tilføjes Navne: MICHAEL HOLST HOLDING ApS (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-10-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Holst (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2002-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Stiftere: Michael Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)