Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S ÅRHUS N. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvang 11, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-21 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Kontaktoplysninger: henrik.ottosen@live.dk (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS N 2002 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Stiftere: Torben Rehr-Hansen, Tonni Kilde Jakobsen, Søren Eschen, Max Ølsted, Karin Dybendal Barrett, Jan Møller Pedersen, Henrik Ottosen, Finn Laursen, Claus Habermann Løkke, Carsten Petersen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-04-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 fjernes Direktion: Claus Habermann Løkke (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2022-12-16 fjernes Reelle ejere: Tonni Kilde Jakobsen (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-15 fjernes Reelle ejere: Henrik Ottosen, Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Legale ejere: Tonni Kilde Jakobsen (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-02-10 tilføjes Bestyrelse: Claus Habermann Løkke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-02-10 fjernes Bestyrelse: Jan Møller Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-10 tilføjes Direktion: Claus Habermann Løkke (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-02-10 fjernes Direktion: Jan Møller Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ottosen, Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen, Tonni Kilde Jakobsen (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-04-05 fjernes Reelle ejere: Torben Rehr-Hansen (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2019-04-04 fjernes Reelle ejere: Søren Eschen, Tonni Kilde Jakobsen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2019-04-05 fjernes Legale ejere: Torben Rehr-Hansen (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvang 11, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2018-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 77, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-24 tilføjes Direktion: Jan Møller Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.ottosen@live.dk (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 77, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2018-03-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 77, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2006-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jan Møller Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-27 fjernes Bestyrelse: Torben Rehr-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-18 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-18 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 77, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2005-08-02)
Den 2005-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolpedalsparken 116, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Rehr-Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Århus N samt at administrere K/S Århus N og driften af selskabets ejendom. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2005-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2005-04-28 tilføjes Vedtægter: 2005-04-28 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-12-18 tilføjes Legale ejere: Torben Rehr-Hansen, Tonni Kilde Jakobsen, Søren Eschen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2002-12-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Eschen, Tonni Kilde Jakobsen, Carsten Petersen, Karin Dybendal Barrett, Finn Laursen, Henrik Ottosen, Claus Habermann Løkke, Max Ølsted, Jan Møller Pedersen, Torben Rehr-Hansen (offentliggjort 2019-04-14)
Den 2002-10-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2002-10-24 fjernes Bestyrelse: Søren Eschen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Eschen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolpedalsparken 116, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-21 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS N 2002 ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-21 tilføjes Stiftere: Torben Rehr-Hansen, Tonni Kilde Jakobsen, Søren Eschen, Max Ølsted, Karin Dybendal Barrett, Jan Møller Pedersen, Henrik Ottosen, Finn Laursen, Claus Habermann Løkke, Carsten Petersen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2002-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)