Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2006-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgesangervænget 26, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 fjernes Bestyrelse: Aase Elise Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Direktion: Lars Voller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 fjernes Navne: SH EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-15 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgesangervænget 26, 5210 Odense NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 tilføjes Bestyrelse: Aase Elise Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Direktion: Lars Voller Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 5.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Navne: SH EJENDOMSSELSKAB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller i forening med et direktionsmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Vedtægter: 2002-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)