Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Binavne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Bibranche | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Tegningsregel | Hvidhvask | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@engi.dk (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 tilføjes Binavne: Melgaard Ejendomme ApS, Engineering Partner ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Binavne: Engenineering Partner ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2003-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TOLSTRUPGAARD I/S. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PK NR. 3 ApS. (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-17 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-17 tilføjes Binavne: Engenineering Partner ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed indenfor investering, projektering, udvikling og handel med fast ejendomme samt forhandling af totalløsninger (hardware, software samt support) indenfor storformat kopi og print samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2020-07-17 tilføjes Navne: MELGAARD PROJEKTER ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-07-16 fjernes Navne: MELGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-07-17 tilføjes Vedtægter: 2020-07-17 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BYRIEL SAND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-07-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 10, 8410 Rønde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 10, 8410 Rønde (offentliggjort 2004-06-22)
Den 2004-09-28 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-11-23)
Den 2004-09-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 10, 8410 Rønde (offentliggjort 2004-06-22)
Den 2004-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: True Møllevej 9, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for investering, projektering og handel med fast ejendomme og anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2004-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2004-06-08 tilføjes Vedtægter: 2004-06-08 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2003-08-31 tilføjes Legale ejere: SØREN MELGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2003-08-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Melgaard (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2002-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: True Møllevej 9, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-06 tilføjes Direktion: Søren Melgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Navne: MELGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2002-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BYRIEL SAND (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Stiftere: Søren Melgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-15)
Den 2002-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)