Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasevej 37, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-04 fjernes Bestyrelse: Lars Hjarnø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Direktion: John Brügmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-04 fjernes Navne: SELSKABET AF 9. OKTOBER 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Stiftere: Morten Sønderstrup Nielsen, Lars Hjarnø Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-23 tilføjes Direktion: John Brügmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 fjernes Direktion: John Meldgaard Lindberg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Bestyrelse: Boy Boysen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Hjarnø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Direktion: John Meldgaard Lindberg Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Direktion: Lars Hjarnø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rejsebureauvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed samt at foretage investeringer i værdipapirer eller anden kapitalanbringelse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Vedtægter: 2010-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-09 tilføjes Navne: SELSKABET AF 9. OKTOBER 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-08 fjernes Navne: WINTHER REJSER A/S (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2009-10-09 fjernes Binavne: WINTHER REJSER BY HOJMARK A/S, MARK INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Lars Hjarnø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Direktion: Bjarke Skeltved Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 fjernes Bestyrelse: Carsten Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasevej 37, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogaardsvej 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogaardsvej 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogaardsvej 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2005-08-17)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Kirk Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Bestyrelse: Carsten Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Bestyrelse: Mette Engelund Mark Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Direktion: Bjarke Skeltved Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 fjernes Direktion: Lars Hjarnø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Navne: WINTHER REJSER A/S (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2006-08-07 fjernes Navne: MARK INVESTMENT A/S (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2006-06-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogaardsvej 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2005-08-17)
Den 2005-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 1. tv., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 tilføjes Bestyrelse: Mette Engelund Mark Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Bestyrelse: Finn Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 tilføjes Direktion: Lars Hjarnø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 fjernes Direktion: Morten Sønderstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Navne: MARK INVESTMENT A/S (offentliggjort 2005-07-01)
Den 2005-01-06 fjernes Navne: EAGLE GOLF A/S (offentliggjort 2002-10-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 8, 1. tv., 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Binavne: WINTHER REJSER BY HOJMARK A/S, MARK INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Direktion: Morten Sønderstrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer, turarrangerende (offentliggjort 2003-01-10)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Navne: EAGLE GOLF A/S (offentliggjort 2002-10-18)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Stiftere: Morten Sønderstrup Nielsen, Lars Hjarnø Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)