Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGE JØRGEN BERLING ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 2, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 2, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 2, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 2, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2018-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Vedtægter: 2018-11-23 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-23 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-18 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Berling (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-29 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2015-10-29 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2008-10-08 fjernes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-11-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-11-07)
Den 2002-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-11-07)
Den 2002-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 2, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2002-10-02 tilføjes Direktion: Jørgen Berling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er foretage anlægsinvesteringer i værdipapirer og fast ejendom, herunder tandlægevirksomhed, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. Selskabets formål er endvidere at fungere som holdingselskab og formålene iagttages gennem datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Legale ejere: Jørgen Berling (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Navne: JØRGEN BERLING HOLDING ApS (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2002-10-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2002-10-02 tilføjes Revisor: CITY REVISION ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Stiftere: Jørgen Berling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Vedtægter: 2002-10-02 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)