Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK TRÆEMBALLAGE HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2009-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strengevej 10, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strengevej 10, 6760 Ribe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strengevej 10, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-10-31)
Den 2005-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strengevej 10, 6760 Ribe (offentliggjort 2005-10-31)
Den 2005-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strengevej 12, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-10-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-21)
Den 2002-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strengevej 12, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 tilføjes Direktion: Torkild Pedersen Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed samt aktiebesiddelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2002-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Legale ejere: Torkild Pedersen Hansen (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2002-10-09 tilføjes Navne: TORKILD PEDERSEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-10-09 tilføjes Reelle ejere: Torkild Pedersen Hansen (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2002-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-10-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Stiftere: Torkild Pedersen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Vedtægter: 2002-10-09 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2002-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)