Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstelunden 32, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Bestyrelse: Jørgen Chu Lennert Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Direktion: René Ravn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: rrn@valcon.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Navne: HANDELSKOMPAGNIET AF AUGUST 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Stiftere: Lene Frederiksen, Jørgen Chu Lennert Christensen, Bettina Vibeke Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rrn@valcon.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstelunden 32, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindegade 5, 4. tv., 1303 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med import, markedsføring og handel med nærings- og nydelsesmidler samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-24 tilføjes Vedtægter: 2005-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-22 fjernes Bestyrelse: Lene Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Iversen Nissen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 5, 4. tv., 1303 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Bestyrelse: Lene Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Direktion: René Ravn Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Navne: HANDELSKOMPAGNIET AF AUGUST 2002 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Revisor: 2talRevision v/Jan Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Stiftere: Lene Frederiksen, Jørgen Chu Lennert Christensen, Bettina Vibeke Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)