Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Almevej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Direktion: Rikke Holtegaard Binggeli (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: Rikke@Binggeli.dk (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Legale ejere: BINGGELI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Navne: BUTIKSKOMPAGNIET SERVICE- OG KVALITETSMÅLING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Reelle ejere: Stiig Hans Ernest Helgens Binggeli (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Stiftere: BINGGELI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2017-02-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: BINGGELI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2007-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Rikke@Binggeli.dk (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2003-05-06 fjernes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almevej 10, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Direktion: Rikke Holtegaard Binggeli (direktion) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kvalitetsmålinger i butikskæder og virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Hovedbranche: Miljøtekniske målinger og analyser (offentliggjort 2003-05-07)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Navne: BUTIKSKOMPAGNIET SERVICE- OG KVALITETSMÅLING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Reelle ejere: Stiig Hans Ernest Helgens Binggeli (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Stiftere: BINGGELI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Vedtægter: 2002-09-30 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)