Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Jack | 21.05.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keen Brian Johannessen | 01.01.2006 | 21.05.2014 | direktør |
Nikolaj Hjerrild Jack | 01.01.2006 | 25.05.2011 | direktør |
Klaus Preben Fuglevig | 04.12.2002 | 31.12.2005 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.09.2002 | 04.12.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Jack | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keen Brian Johannessen | 04.12.2002 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Preben Fuglevig | 04.12.2002 | 17.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Hjerrild Jack | 04.12.2002 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |