Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Navne: 4R Holding ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-03-01 tilføjes Vedtægter: 2023-03-01 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: 4R Consulting ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde assistance indenfor projektledelse, udvikling af kundespecifikke løsninger samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Navne: 4R Consulting ApS (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-08-30 fjernes Navne: 4R HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2016-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-14 tilføjes Legale ejere: Lotte Ravn, Ulf Ravn (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2014-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, leasing, finansiering, investering, herunder at eje aktier eller anparter i andre virksomheder samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2014-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-15 tilføjes Vedtægter: 2014-03-15 (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2014-03-15 fjernes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 tilføjes Revisor: T-WIND ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stevnsvej 1, 4600 Køge (offentliggjort 2006-01-10)
Den 2006-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-11-02)
Den 2005-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-18 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-18 fjernes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: 1 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-30 tilføjes Direktion: Ulf Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Navne: 4R HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Reelle ejere: Lotte Ravn, Ulf Ravn (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2002-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Revisor: G L B STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Stiftere: Ulf Ravn, Lotte Ravn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)