Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Worsaaesvej 24, 1972 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 fjernes Navne: AVLSKARL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Stiftere: Morten Juul Avlskarl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Direktion: Morten Juul Avlskarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-28 fjernes Revisor: Ole Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Worsaaesvej 24, 1972 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Direktion: Morten Juul Avlskarl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i Hagemann Avelskarl Gastronomie A/S og hermed relaterede selskaber samt foretage investering i aktier, obligationer og fast ejendom, herunder restaurations- og cateringsvirksomhed og lignende samt finanasiering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Navne: AVLSKARL HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revisor: Ole Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Stiftere: Morten Juul Avlskarl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Vedtægter: 2002-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)