Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Reelle ejere | Revisor | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Binavne | Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-15 tilføjes Bestyrelse: Christopher Michael Baldwin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-06-30 tilføjes Direktion: Jesper Brøndum Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Thomas Henry Jones (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Bestyrelse: Megan Christine Lyon (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 fjernes Bestyrelse: Jeremy John Hocking (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-02-25 fjernes Reelle ejere: Rolf Foged Hvidegaard Hay (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-01 tilføjes Direktion: Thomas Henry Jones (adm. dir.) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Jeremy John Hocking (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-11-30 tilføjes Direktion: Jeremy John Hocking (adm. dir.) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2020-11-30 fjernes Direktion: Henrik Ellebæk Steensgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-10-28 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-28 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-13 tilføjes Vedtægter: 2020-10-13 (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jeremy John Hocking (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-04-20 fjernes Bestyrelse: John Joseph Mc Phee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-12-02 tilføjes Bestyrelse: Andrea Ruth Owen (formand) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 fjernes Bestyrelse: Troels Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Herman Miller Holdings Limited (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: NINE UNITED A/S (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Herman Miller Holdings Limited (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: Troels Holch Povlsen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-17 tilføjes Binavne: Nine United Denmark ApS, HAY DESIGN ApS, BS STUDIO ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-16 fjernes Binavne: BS STUDIO A/S, HAY DESIGN A/S, Nine United Denmark A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-16 tilføjes Navne: HAY ApS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-15 fjernes Navne: HAY A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-16 tilføjes Vedtægter: 2019-10-16 (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-05-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-08-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-31 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-07-31 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Navne: HAY A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Navne: NINE UNITED DENMARK A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Binavne: Nine United Denmark A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-03-27 fjernes Binavne: HAY A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnen 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland inden for design og produktion af møbler, interiør og lys samt handel hermed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-07 tilføjes Bestyrelse: John Joseph Mc Phee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2018-06-07 fjernes Bestyrelse: Mette Hjort Hay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: Herman Miller Holdings Limited, NINE UNITED A/S, HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS, NINE UNITED A/S (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: Henrik Ellebæk Steensgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2017-06-21 fjernes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-06 tilføjes Binavne: HAY DESIGN A/S (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2016-10-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-27 tilføjes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-09-27 fjernes Direktion: Kristian Martin Ramm-Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 tilføjes Vedtægter: 2016-09-27 (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-20 tilføjes Direktion: Kristian Martin Ramm-Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-11-20 fjernes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2015-11-20 tilføjes Vedtægter: 2015-11-20 (offentliggjort 2016-10-06)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: hay@hay.dk (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 fjernes Bestyrelse: Sebastian Hennecke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-13 tilføjes Bestyrelse: Sebastian Hennecke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel samt virksomhed med naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Navne: NINE UNITED DENMARK A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2013-03-12 fjernes Navne: BS STUDIO A/S (offentliggjort 2002-10-08)
Den 2013-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af formanden for bestyrelsen. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2013-03-13 tilføjes Vedtægter: 2013-03-13 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-01 tilføjes Legale ejere: NINE UNITED A/S (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2012-04-03)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2012-04-03)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2012-04-03)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2011-02-04)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2011-02-04)
Den 2010-10-29 tilføjes Bestyrelse: Troels Holch Povlsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2011-02-04)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2011-02-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-31 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2006-11-02)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-04 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-02 tilføjes Bestyrelse: Mette Hjort Hay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-01-02 fjernes Bestyrelse: Merete Bech Povlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Bibranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2006-11-02)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stole og andre siddemøbler (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-10-17)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole (offentliggjort 2003-03-03)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnen 1, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2002-09-20 tilføjes Bestyrelse: Merete Bech Povlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-20 tilføjes Binavne: HAY A/S, BS STUDIO A/S (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2002-09-20 tilføjes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 4.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Navne: BS STUDIO A/S (offentliggjort 2002-10-08)
Den 2002-09-20 tilføjes Reelle ejere: Troels Holch Povlsen, Rolf Foged Hvidegaard Hay (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2002-09-20 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2002-09-20 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2002-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-20 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-10)