Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Navne | Virksomhedsform |
Den 2017-02-01 tilføjes Interessenter: Morten Lund, Kim Jensen, Christen Larsen Kristensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-08-15 fjernes Interessenter: Jan Rønn (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2015-05-24 fjernes Interessenter: Jørn Hanghøj (offentliggjort 2016-03-20)
Den 2011-02-20 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2011-02-21)
Den 2011-02-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: birchjj@post.tele.dk (offentliggjort 2011-02-21)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-14)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 3, 7673 Harboøre (offentliggjort 2006-12-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 3, 7673 Harboøre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-10-14)
Den 2004-09-29 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 3, 7673 Harboøre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Interessenter: Jørn Houmaa Snejbjerg, Jørn Hanghøj, Jens Jørgen Birch, Jan Rønn, Finn Bjerre Haagensen, Bodil Hjersing Sidelmann, Anton Bro (offentliggjort 2002-09-26)
Den 2002-09-12 tilføjes Navne: Thyborøn-Harboøre Vindmøllelaug I/S af 2002 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)