Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Interessenter | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 287, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 287, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er godstransport og vognmandskørsel, herunder særligt transport af sukkerroer til sukkerfabrik for sukkerroedyrkere. Kommanditselskabet kan udøve anden og hermed beslægtet virksomhed efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren alene, eller den komplementaren bemyndiger dertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Vedtægter: 2012-10-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 fjernes Legale ejere: BRDR JENSENS MASKINSTATION I SNESERE TORBEN JENSEN/KARSTEN JENSEN (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 287, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 287, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 287, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallerup Gade 5, 4750 Lundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Legale ejere: SALLERUP VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2005-10-12 tilføjes Reelle ejere: Lars Højland Frederiksen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2004-09-14 fjernes Revisor: Preben Majdahl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-09 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Navne: TRANSPORT SYDSJÆLLAND K/S (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2004-03-16 fjernes Navne: TRANSPORTGRUPPEN SYDSJÆLLAND K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallerup Gade 5, 4750 Lundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET AF 10. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2002-09-30)
Den 2002-09-25 tilføjes Legale ejere: BRDR JENSENS MASKINSTATION I SNESERE TORBEN JENSEN/KARSTEN JENSEN, Kent Anker Pedersen, Torben Valgreen Jensen, Søren Frentzel Nielsen, OLE NEERUP'S VOGNMANDSFORRETNING ApS, KOMPLEMENTARSELSKABET AF 10. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-09-25 tilføjes Navne: TRANSPORTGRUPPEN SYDSJÆLLAND K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Reelle ejere: Kent Anker Pedersen, Ole Gylling Neerup, Torben Valgreen Jensen, Søren Frentzel Nielsen (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-07-10 tilføjes Revisor: Preben Majdahl Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)