Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-05-08 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-08 tilføjes Direktion: Lars Unn Hansen (direktør) (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2017-03-16 fjernes Direktion: Lars Unn Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde finansieringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2012-04-27 tilføjes Vedtægter: 2012-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-07 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-28 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-28 fjernes Revisor: FEEP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornvænget 3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Direktion: Lars Unn Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Legale ejere: Lars Unn Hansen (offentliggjort 2015-01-14)
Den 2002-09-10 tilføjes Navne: L.H. FACTORING ApS (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-09-10 tilføjes Reelle ejere: Lars Unn Hansen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revisor: FEEP A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Stiftere: Bodil Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-16)