Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2002-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: COOL AND GREEN ApS. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-22 tilføjes Vedtægter: 2023-05-22 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: Ib Kristiansen, Helle Møller Larsen, Jan Kristiansen, Bo Gyldenvang (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Ib Kristiansen, Helle Møller Larsen, Jan Kristiansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Ib Kristiansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Aase Kathrine Kristiansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Ib Kristiansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-02-28 tilføjes Bestyrelse: Helle Møller Larsen (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Bestyrelse: Aase Kathrine Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-27 fjernes Bestyrelse: Helle Møller Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-05 fjernes Legale ejere: Aase Kathrine Kristiansen (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-06 tilføjes Bestyrelse: Helle Møller Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2019-08-06 fjernes Bestyrelse: Bo Gyldenvang (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-08-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-21 tilføjes Legale ejere: Gyldenvang 2017 ApS (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-03-21 fjernes Legale ejere: Bo Gyldenvang (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-13 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2016-11-13 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-08-30 tilføjes Bestyrelse: Aase Kathrine Kristiansen (formand) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2013-08-30 tilføjes Direktion: Ib Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET JØRGEN LARSEN I/S (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2012-11-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-27 tilføjes Bestyrelse: Bo Gyldenvang (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paprikavænget 3, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Paprikavænget 3, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paprikavænget 3, 5772 Kværndrup (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 58, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt at drive finansierings, investerings-, restaurations- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Legale ejere: Bo Gyldenvang, Aase Kathrine Kristiansen, Ib Kristiansen, Helle Møller Larsen, Jan Kristiansen (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2004-05-12 tilføjes Navne: IB KRISTIANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-06-09)
Den 2004-05-11 fjernes Navne: CAFÉ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2004-05-12 tilføjes Reelle ejere: Ib Kristiansen, Aase Kathrine Kristiansen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2004-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Vedtægter: 2004-05-12 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2004-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-07 fjernes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkoner Alle 58, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Navne: CAFÉ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2002-09-01 tilføjes Revisor: Thorbjørn Helmo Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Stiftere: Bo Gyldenvang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)