Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Roelof Ijsbrand Baan | 01.06.2020 | direktør |
Lene Ramm | 20.03.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Philip Harald Eickhoff | 10.08.2021 | 01.09.2022 | direktør |
Amy Ellen Hebert | 20.03.2018 | 10.08.2021 | direktør |
Per Kristian Bakkerud | 01.06.2017 | 20.03.2018 | direktør |
Peter Rønnest Andersen | 19.03.2014 | 20.03.2014 | direktør |
Ulrik Andreas Federspiel | 10.04.2013 | 01.06.2017 | direktør |
Bjerne Steffen Clausen | 21.11.2011 | 01.06.2020 | direktør |
Niels Kegel Sørensen | 03.03.2008 | 21.11.2011 | direktør |
Massimiliano Guerra | 20.03.2006 | 02.10.2007 | direktør |
Hans Kornerup | 02.12.2002 | 19.03.2014 | direktør |
Poul Erik Lorentzen | 02.12.2002 | 10.04.2013 | direktør |
Claus Ole Olsen | 02.12.2002 | 20.03.2006 | direktør |
Klaus Søgaard | 20.09.2002 | 02.12.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søgaard | 20.09.2002 | 02.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Troels Elkiær Andersen | 20.09.2002 | 02.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 20.09.2002 | 02.12.2002 | formand |