Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NSERO ApS. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: Jens Jørgensen Baes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2005-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosavej 11, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2005-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Henriettevej 6, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henriettevej 6, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Direktion: Niels Erik Oppenhejm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter/aktier i selskaber indenfor konsulentvirksomhed i IT-branchen, samt at eje og drive anden virksomhed der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Hovedbranche: Konsulentvirksomhed vedr. hardware (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2002-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Legale ejere: Niels Erik Oppenhejm (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2002-09-12 tilføjes Navne: OPPENHEJM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-26)
Den 2002-09-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Oppenhejm (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2002-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-12 tilføjes Revisor: Jens Jørgensen Baes (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Stiftere: Niels Erik Oppenhejm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Vedtægter: 2002-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-26)
Den 2002-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)