Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Navne: PDX GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-06 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-24 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 fjernes Direktion: Jette Toft-Wede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 fjernes Revisor: Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre konsulentvirksomhed med rådgivning af virksomheder omkring indkøbsbesparelser og rationalisering, at købe og sælge værdipapirer i fast ejendom, at eje anparter/aktier i andre selskaber, at investere i og udleje fast ejendom og anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Navne: PDX GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-08 fjernes Navne: XPENCO EUROPE ApS (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2011-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-09 tilføjes Vedtægter: 2011-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-16 fjernes Direktion: Mogens Garbenfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 14, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 52, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 52, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2008-05-07)
Den 2008-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andebølleskovvej 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2005-08-12)
Den 2005-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-01-28)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 11, 6100 Haderslev (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2002-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-17 tilføjes Direktion: Mogens Garbenfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-17 tilføjes Navne: XPENCO EUROPE ApS (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2002-10-16 fjernes Navne: VICH 6779 ApS (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-10-17 tilføjes Revisor: Allan Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-17 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: VICH 6779 ApS (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)