Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Gordon Knudsen | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gorm Lindhardt Brogaard | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bertin Hein | 31.08.2021 | næstformand |
Erik Pedersen | 16.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Illum Stachelhaus | 16.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christian Erik Rothe | 18.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thorsen Nørgaard | 06.05.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Møllgaard Kristensen | 31.08.2021 | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Bertin Hein | 10.05.2011 | 30.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Gerber | 11.05.2010 | 13.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Hebsgaard | 11.05.2010 | 18.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Judith Ditlevsen | 12.05.2009 | 10.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Frølich | 06.05.2008 | 11.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Palle Bust Johansen | 06.05.2008 | 12.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Poul Knudsen | 11.05.2004 | 31.08.2021 | næstformand |
Palle Bruun Jensen | 11.05.2004 | 16.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Elvin Jørgen Hansen | 29.04.2002 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Petersen | 29.04.2002 | 11.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Findalen | 29.04.2002 | 06.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Gerner Christensen | 29.04.2002 | 06.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Hede | 29.04.2002 | 06.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Johan Frede Johansen | 29.04.2002 | 11.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Knud Andersen | 29.04.2002 | 11.05.2004 | bestyrelsesmedlem |