Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2002-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLINIK FOR FYSIOTERAPI FYSIOCENTER ROSKILDE ApS. (offentliggjort 2017-03-23)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-03-20 fjernes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-08 tilføjes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2013-03-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-20 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-25 fjernes Revisor: FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Revisor: FRIER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 9, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2002-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 9, 1. (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er af virke som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-21 tilføjes Vedtægter: 2002-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rebekkavej 9, 1. (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-26 tilføjes Direktion: Niels Honoré (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-26 tilføjes Navne: NIELS HONORE HOLDING ApS (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-09-25 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2117 (offentliggjort 2002-09-13)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2117 (offentliggjort 2002-09-13)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Legale ejere: Niels Honoré (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2002-09-06 tilføjes Reelle ejere: Niels Honoré (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-13)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)