Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Virumgårdsvej 17, 2830 Virum (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Navne: GW INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-07-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2015-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-03-17 fjernes Revisor: BKL Consulting (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 fjernes Direktion: Mikael Konnerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumgårdsvej 17, 2830 Virum (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2008-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 118-120, 2820 Gentofte (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2008-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og finansielle aktiviteter indirekte gennem investeringer i andre selskaber, samt direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermed (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2008-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-02-28 tilføjes Vedtægter: 2008-02-28 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gentoftegade 118-120, 2820 Gentofte (offentliggjort 2005-10-13)
Den 2005-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleåparken 52, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2005-10-12 tilføjes Direktion: Mikael Konnerup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-10-12 fjernes Direktion: Erik Arnbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-10 tilføjes Revisor: BKL Consulting (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2005-02-10 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-06-30 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2004-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleåparken 52, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2004-11-09)
Den 2004-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2004-10-25 tilføjes Direktion: Erik Arnbak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-25 fjernes Direktion: Steen Henning Halmind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2004-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2003-12-23 tilføjes Navne: GW INVEST ApS (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2003-12-22 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2102 (offentliggjort 2002-09-13)
Den 2003-12-23 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-23 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-05)
Den 2002-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-20 tilføjes Direktion: Steen Henning Halmind (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-20 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2102 (offentliggjort 2002-09-13)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)