Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Navne | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2003-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 2003 ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2008-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BC34 HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede selskaber, at foretage investeringer samt at handle med formuegenstande herunder biler. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-12 tilføjes Legale ejere: Jørgen Lindhard (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højen 73, 7400 Herning (offentliggjort 2011-11-17)
Den 2011-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højen 73, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Holdingselskabet af 1/10 2002 A/S samt eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2010-04-10 tilføjes Navne: LEBL INVEST ApS (offentliggjort 2010-05-20)
Den 2010-04-09 fjernes Navne: LEBL HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2010-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-10 tilføjes Vedtægter: 2010-04-10 (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højen 73, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Direktion: Jørgen Lindhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Navne: LEBL HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-12 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindhard (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2002-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-09-12 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Stiftere: Jørgen Lindhard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)