Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lundum | 28.11.2012 | 18.01.2013 | adm. dir |
Jan Frank Steenhard | 01.09.2010 | 28.11.2012 | adm. dir |
Morten Reignald Pedersen | 01.07.2010 | 01.09.2010 | adm. dir |
Steen Keller | 31.05.2010 | 01.07.2010 | adm. dir |
Kent Jensen | 14.10.2009 | 31.05.2010 | adm. dir |
Jonatan Schloss | 04.06.2008 | 14.10.2009 | direktion |
Olof Stefan Pettersson | 31.07.2007 | 04.06.2008 | direktion |
Finn Rosenthal | 12.09.2002 | 31.07.2007 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Frank Steenhard | 01.09.2010 | 18.01.2013 | bestyrelse |
Søren Bremerskov Vuust | 01.07.2010 | 01.09.2010 | bestyrelse |
Steen Keller | 31.05.2010 | 01.07.2010 | bestyrelse |
Sven Anders Engquist | 27.05.2009 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Allan Søgaard Lambrechtsen Larsen | 31.07.2007 | 18.01.2013 | bestyrelse |
Björn Folke Rosengren | 31.07.2007 | 18.01.2013 | formand |
Per Åke Svensson | 31.07.2007 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Ulf Adelsohn | 31.07.2007 | 07.03.2011 | bestyrelse |
Anders Ajgeldinger-Nordqvist | 31.07.2007 | 27.05.2009 | bestyrelse |
Christian Bundesen | 18.04.2006 | 31.07.2007 | bestyrelse |
Hans Pihlkjær Dydensborg | 18.04.2006 | 31.07.2007 | bestyrelse |
Morten Reignald Pedersen | 13.03.2006 | 18.01.2013 | bestyrelse |
Kent Jensen | 13.03.2006 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Christian Bundesen | 12.09.2002 | 13.03.2006 | bestyrelse |
Hans Pihlkjær Dydensborg | 12.09.2002 | 13.03.2006 | bestyrelse |
Finn Rosenthal | 12.09.2002 | 13.03.2006 | bestyrelse |