Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Bibranche | Formål | Hovedbranche | Binavne | ||||
Navne | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 fjernes Revisor: HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-01 tilføjes Revisor: Nordisk Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-02-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTOSKADESTUEN A/S. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2019-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ferrarivej 16 ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2021-01-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rønnekrogen 4 ApS. (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-23 tilføjes Revisor: HE REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2022-08-17 tilføjes Vedtægter: 2022-08-17 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-09-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-08-31 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-08-31 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Formål: Formålet er at fungere som holding selskab samt at investere egen formue (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Binavne: IMAKER ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-01 tilføjes Navne: Ellefsen ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-09-01 tilføjes Vedtægter: 2017-09-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2017-08-31 fjernes Navne: FAF ARRANGEMENTS ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2017-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 37, 2770 Kastrup (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølledalen 10, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arrangementer af fester mv. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2015-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-02 tilføjes Vedtægter: 2015-03-02 (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2014-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølledalen 10, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2014-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 38, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-06 fjernes Revisor: Lise Rooswel Nielsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 38, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 38, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 38, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Folkevej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Folkevej 34, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Binavne: IMAKER ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Direktion: Emil Ellefsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-08-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Legale ejere: Emil Ellefsen (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Navne: FAF ARRANGEMENTS ApS (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Reelle ejere: Emil Ellefsen (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2002-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2002-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2002-09-01 tilføjes Revisor: Lise Rooswel Nielsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Stiftere: Emil Ellefsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)