Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalienborgvej 57-61, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 fjernes Bestyrelse: Jens Schou Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Direktion: Jan Dahl Tindbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 fjernes Kontaktoplysninger: lcl@lcl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 fjernes Navne: L. C. LAURITZEN SJÆLLAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Stiftere: HEDEGAARD & CHRISTENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2002-10-23)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalienborgvej 57-61, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 11-13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 11-13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 11-13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-26 tilføjes Bestyrelse: Eileen Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engrosvirksomhed indenfor bageri-, catering og kolonialbranchen og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 tilføjes Vedtægter: 2003-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lcl@lcl.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2002-10-23)
Den 2002-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 11-13, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Schou Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Direktion: Jan Dahl Tindbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Navne: L. C. LAURITZEN SJÆLLAND A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Stiftere: HEDEGAARD & CHRISTENSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)