Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Direktion: Anders Tormod Skole-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Navne: MATERIALISTEN ØSTERGÅGADE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergågade 5, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2012-03-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Anders Tormod Skole-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Henrik Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at eje og drive aktiviteter med fremstilling og salg af produkter og tjenesteydelser, fortrinsvis inden for personlig pleje, helse og materialhandel og i forbindelse hermed stående virksomhed og dermed relateret virksomhed efter direktionens nærmere skøn. Selskabet kan endvidere deltage i samarbejder eller selskaber inden for sit forretningsområde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergågade 5, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2012-03-09)
Den 2012-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-02-16 tilføjes Navne: MATERIALISTEN ØSTERGÅGADE ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-15 fjernes Navne: MATERIALISTEN PÅ TORVET ApS (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-18 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-18 fjernes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 12, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 4780 Stege (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2006-10-16 fjernes Direktion: Carl Ove Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-07 tilføjes Direktion: Henrik Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-07 tilføjes Navne: MATERIALISTEN PÅ TORVET ApS (offentliggjort 2006-08-07)
Den 2006-08-06 fjernes Navne: MATAS PÅ TORVET ApS (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2, 4780 Stege (offentliggjort 2003-04-16)
Den 2003-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2 (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 2 (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2002-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-19 tilføjes Direktion: Carl Ove Zachariassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 tilføjes Navne: MATAS PÅ TORVET ApS (offentliggjort 2002-09-28)
Den 2002-09-18 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2080 (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2080 (offentliggjort 2002-09-12)
Den 2002-09-19 tilføjes Revisor: PGF 1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)