Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Binavne: STORM PRODUCTIONS ApS, STORM HD ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Legale ejere: STORMZ ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Navne: STORM ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Stiftere: Jakob Viggo Hansen, Dennis Solon Rafn (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-21 tilføjes Legale ejere: STORMZ ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-06)
Den 2015-08-21 fjernes Bestyrelse: Dennis Solon Rafn (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-21 fjernes Direktion: Dennis Solon Rafn (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvermarksvej 70, 2300 København S (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2015-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 112, 2300 København S (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er film- og videoproduktion samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2014-12-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Enna Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-24 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Schneider (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-05-08 fjernes Revisor: Kurt Bendix Petersen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Viggo Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Kurt Bendix Petersen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Stig Larsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-09-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-27 tilføjes Bestyrelse: Thomas Enna Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-11-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Mardahl Petersen (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Strandvej 112, 2300 København S (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2002-09-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Mardahl Petersen (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-06 tilføjes Binavne: STORM PRODUCTIONS ApS, STORM HD ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Direktion: Dennis Solon Rafn (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-06 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-09-25)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: STORM ApS (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Stig Larsen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-09-06 tilføjes Stiftere: Jakob Viggo Hansen, Dennis Solon Rafn (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2002-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-06)