Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Stavnsbo | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Holm | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Larsen | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bredal | 31.03.2023 | formand |
Torben Rask Nielsen | 31.03.2023 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Adelkvist | 18.04.2016 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schäfer Schjødt | 21.05.2012 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ganzhorn Ørskov | 19.05.2009 | 31.03.2023 | formand |
Torben Thrane | 19.05.2009 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Henry Arnstrøm Jørgensen | 18.09.2008 | 31.03.2023 | næstformand |
Peter Bredal | 21.05.2007 | 30.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kjær | 26.08.2002 | 21.05.2012 | næstformand |
Preben Klement Andersen | 26.08.2002 | 19.05.2009 | formand |
Erling Hansen | 26.08.2002 | 18.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Gammelgaard | 26.08.2002 | 21.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Madsen | 26.08.2002 | 17.05.2005 | bestyrelsesmedlem |